MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
Informe ejecutivo de MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FORNELLS SA | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
CAN CASTELL SL | Administrador Solidario | 01/07/2015 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
Empresa: COMERCIAL FORNELLS SA
Administrador Solidario
- Jordi Gussinyer Canadell
- Montserrat Gussinyer Triviño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 97, S 8, H GI 5735, I/A 12 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Empresa: INTERLIMITS SL
Administrador Solidario
- Juan Rodriguez Rastrollo
- Montserrat Gussinyer Triviño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 59, S 8, H GI 23620, I/A 2 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-17
Empresa: CAN CASTELL SL
Administrador Solidario
- Jordi Gussinyer Canadell
- Montserrat Gussinyer Triviño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 34, S 8, H GI 1619, I/A 8 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-17
Empresa: COMERCIAL FORNELLS SA
Administrador Solidario
- Jordi Gussinyer Canadell
- Montserrat Gussinyer Triviño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 97, S 8, H GI 5735, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-17
Empresa: INTERLIMITS 2002 SL
Administrador Solidario
- Joan Rodriguez Rastrollo
- Montserrat Gussinyer Triviño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 200, S 8, H GI 13497, I/A 9 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-17
Información de MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO
Mostramos los datos de MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT GUSSINYER TRIVIÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos