MONTSERRAT BELLIDO DURAN
Informe ejecutivo de MONTSERRAT BELLIDO DURAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MONTSERRAT BELLIDO DURAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT BELLIDO DURAN
Empresa: EQUIPO MEYALAYER 7BD SL
Liquidador
- Montserrat Bellido Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 137, S 8, H GI 66846, I/A 2 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-17
Empresa: EQUIPO MEYALAYER 7BD SL
Consejero Delegado
- Montserrat Bellido Duran
Consejero
- Alba Bellido Duran
- Estel Bellido Duran
- Flor Bellido Duran
- Maria Bellido Duran
- Montserrat Bellido Duran
- Patricia Bellido Duran
- Victoria Bellido Duran
Liquidador
- Montserrat Bellido Duran
Presidente
- Montserrat Bellido Duran
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 137, S 8, H GI 66846, I/A 2 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-17
Empresa: SONBEDU SL
Consejero Delegado Solidario
- Montserrat Bellido Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195 , F 47, S 8, H GI 63877, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-17
Empresa: EQUIPO MEYALAYER 7BD SL
Consejero Delegado
- Montserrat Bellido Duran
Consejero
- Alba Bellido Duran
- Estel Bellido Duran
- Flor Bellido Duran
- Maria Bellido Duran
- Montserrat Bellido Duran
- Patricia Bellido Duran
- Victoria Bellido Duran
Presidente
- Montserrat Bellido Duran
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 135, S 8, H GI 66846, I/A 1 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-17
Empresa: SONBEDU SL
Consejero Delegado Solidario
- Andreu Bellido Duran
- Montserrat Bellido Duran
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195 , F 45, S 8, H GI 63877, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-17
Información de MONTSERRAT BELLIDO DURAN
Mostramos los datos de MONTSERRAT BELLIDO DURAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT BELLIDO DURAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos