MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
Informe ejecutivo de MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIGUERES RENOVACIO SL | Administrador Mancomunado | 29/06/2021 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
Empresa: FIGUERES RENOVACIO SL
Administrador Mancomunado
- Jose Blanquez Portas
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 40, S 8, H GI 61492, I/A 4 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-17
Empresa: TOT CERAMICA FIGUERES SL
Administrador Unico
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 176, S 8, H GI 14421, I/A 12 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-17
Empresa: TOT CERAMICA FIGUERES SL
Administrador Unico
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 176, S 8, H GI 14421, I/A 8 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Empresa: TOT CERAMICA FIGUERES SL
Administrador Solidario
- Jose Blanquez Portas
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 176, S 8, H GI 14421, I/A 8 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Empresa: CONSTRUCCIONS J. BLANQUEZ SL
Administrador Solidario
- Jose Blanquez Portas
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 175, S 8, H GI 14421, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-17
Empresa: CONSTRUCCIONS J. BLANQUEZ SL
Apoderado
- Montserrat Alsina Guibas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 175, S 8, H GI 14421, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-17
Información de MONTSERRAT ALSINA GUIBAS
Mostramos los datos de MONTSERRAT ALSINA GUIBAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT ALSINA GUIBAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos