MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
Informe ejecutivo de MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TATAHOME SL | Administrador Unico | 03/10/2016 | |
DECOFLAT SL | Apoderado | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
Empresa: TATAHOME SL
Administrador Unico
- Montoya Masip Jesus Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35039 , F 185, S 8, H M 630178, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: DECOFLAT SL
Apoderado Solidario
- Montoya Masip Jesus Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44707 , F 141, S 8, H B 218562, I/A 14 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
Empresa: DECOFLAT SL
Apoderado Solidario
- Montoya Masip Jesus Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32825 , F 39, S 8, H B 218562, I/A 13 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Empresa: DECOFLAT SL
Apoderado
- Montoya Masip Jesus Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32825 , F 39, S 8, H B 218562, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Información de MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO
Mostramos los datos de MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOYA MASIP JESUS ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos