MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L5BTC SL | Administrador Unico | 14/08/2023 | |
ESPARVER QGAT SL | Administrador Unico | 26/05/2023 | |
GBTC MASTER FRANCHISE SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | |
GARRIGUES FINANCE SL | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
GBTC FINANCE SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | |
RAMSITECH SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
JBTC DIGITAL SERVICE SL | Apoderado Solidario | 13/11/2020 | |
GBTC FINANCE SL | Apoderado Solidario | 09/10/2020 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2018 |
VINCULACIONES DE MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
Empresa: L5BTC SL
Administrador Unico
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 162, S 8, H M 746303, I/A 2 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Empresa: ESPARVER QGAT SL
Administrador Unico
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47778 , F 8, S 8, H B 561940, I/A 3 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Empresa: BERNABEU TECH SL
Administrador Unico
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43509 , F 135, S 8, H M 768348, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: GARRIGUES FINANCE SL
Administrador Unico
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11097, L 8375, F 25, S 8, H V 201909, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Empresa: GBTC FINANCE SL
Administrador Unico
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47383 , F 82, S 8, H B 550165, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: RAMSITECH SL
Apoderado Solidario
- Montoya Gonzalez Alejandro
- Sowa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 190, S 8, H PM 90756, I/A 2 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-07
Empresa: JBTC DIGITAL SERVICE SL
Apoderado Solidario
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47467 , F 119, S 8, H B 552730, I/A 2 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-08
Empresa: GBTC FINANCE SL
Apoderado Solidario
- Montoya Gonzalez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47383 , F 82, S 8, H B 550165, I/A 2 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-08
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 110, S 8, H C 47803, I/A 304 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-15
Información de MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOYA GONZALEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos