MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RG FOOTBALL SL | Apoderado Solidario | 05/04/2019 | |
CURRAZO SL | Administrador Unico | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: RG FOOTBALL SL
Apoderado Solidario
- Montoya Gomez Francisco Jose
- Sanchez Guillen Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 61, S 8, H A 113680, I/A 4 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-03
Empresa: CURRAZO SL
Administrador Unico
- Montoya Gomez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 25, S 8, H A 146033, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-03
Empresa: CURRAZO SL
Administrador Unico
- Montoya Gomez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 25, S 8, H A 146033, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-03
Empresa: CURRAZO SL
Administrador Unico
- Montoya Gomez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 24, S 8, H A 146033, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-03
Empresa: MONTOR INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Montoya Gomez Francisco Jose
- Torres Ruiz Cristobal Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7814, L 5110, F 199, S 8, H V 97108, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
Información de MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOYA GOMEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos