MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAVOS MONTOYA SL | Administrador Mancomunado | 16/06/2011 | |
ENOTECNIA CATALUÑA SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
Empresa: ENOTECNIA-IOC SL
Apoderado Mancomunado
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 143, S 8, H TO 24382, I/A 14 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Empresa: ENOTECNIA-IOC SL
Apoderado Mancomunado
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 142, S 8, H TO 24382, I/A 13 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Empresa: ENOTECNIA-IOC SL
Consejero
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Secretario
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 142, S 8, H TO 24382, I/A 12 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-45
Empresa: ENOTECNIA-IOC SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 15, S 8, H TO 24382, I/A 10 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-45
Empresa: ENOTECNIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 78, S 8, H TO 24382, I/A 6 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-45
Empresa: ENOTECNIA SL
Consejero
- Bravo Sanchez Cifuentes Luis Aurelio
- Espeillac Claude
- Montoya Garcia Pedro Antonio
- Suarez Martinez Carlos
Presidente
Secretario
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 77, S 8, H TO 24382, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-45
Empresa: ENOTECNIA SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Sanchez Cifuentes Luis Aurelio
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 77, S 8, H TO 24382, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-45
Empresa: BRAVOS MONTOYA SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Sanchez Cifuentes Luis Aurelio
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 186, S 8, H TO 32846, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-45
Empresa: ENOTECNIA CATALUÑA SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Sanchez Cifuentes Luis Aurelio
- Montoya Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 182, S 8, H B 379305, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Información de MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOYA GARCIA PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos