MONTOYA FALCON MARTIN
Informe ejecutivo de MONTOYA FALCON MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTOYA FALCON MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOLO BALEAR 20 CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
OBRASAPOLOBALEAR SRL | Administrador Unico | 16/10/2023 | |
OBRASAPOLOBALEAR SRL | Socio Unico | 16/10/2023 | |
CONSEMBALDOSADOSM&MF12 SL | Socio Unico | 14/02/2018 | |
CONSEMBALDOSADOSM&MF12 SL | Administrador Unico | 14/02/2018 | |
CONSTRUCCIONES Y EMBALDOSADOS 2017 SL | Socio Unico | 27/03/2017 | |
CONSTRUCCIONES Y EMBALDOSADOS 2017 SL | Administrador Unico | 27/03/2017 |
VINCULACIONES DE MONTOYA FALCON MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOYA FALCON MARTIN
Empresa: APOLO BALEAR 20 CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2862 , F 15, S 8, H PM 89203, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
Empresa: APOLO BALEAR 20 CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2862 , F 15, S 8, H PM 89203, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
Empresa: OBRASAPOLOBALEAR SRL
Administrador Unico
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 91, S 8, H PM 98091, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: OBRASAPOLOBALEAR SRL
Socio Único
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 91, S 8, H PM 98091, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: CONSEMBALDOSADOSM&MF12 SL
Administrador Unico
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 189, S 8, H PM 83427, I/A 1 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-07
Empresa: CONSEMBALDOSADOSM&MF12 SL
Socio Único
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 189, S 8, H PM 83427, I/A 1 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-07
Administrador Unico
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 49, S 8, H PM 81089, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-07
Socio Único
- Montoya Falcon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 49, S 8, H PM 81089, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-07
Información de MONTOYA FALCON MARTIN
Mostramos los datos de MONTOYA FALCON MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOYA FALCON MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos