MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
WORLDING SL | Administrador Unico | 16/07/2019 | |
WORLDING SL | Apoderado | 22/06/2016 | |
WORLDING SL | Socio Unico | 17/06/2016 | |
VERBA SCRIPTA SL | Administrador Unico | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
Empresa: ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL
Administrador Unico
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24524 , F 158, S 8, H M 441296, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: WORLDING SL
Administrador Unico
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34878 , F 34, S 8, H M 627302, I/A 5 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Apoderado
- Montoto Cañas Jose Maria
- Pardo De Santayana Dubois Francisco Javier
- Ramirez Gonzalez Miguel
- Tejero Pallares Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26878 , F 147, S 8, H M 312112, I/A 35 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Empresa: WORLDING SL
Apoderado
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34878 , F 31, S 8, H M 627302, I/A 2 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: WORLDING SL
Socio Único
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34878 , F 31, S 8, H M 627302, I/A 1 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Apoderado
- Montoto Cañas Jose Maria
- Pardo De Santayana Dubois Francisco Javier
- Ramirez Gonzalez Miguel
- Tejero Pallares Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26878 , F 143, S 8, H M 312112, I/A 30 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Director General
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26878 , F 143, S 8, H M 312112, I/A 30 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: ADAFIN SA
Consejero
- Montoto Cañas Jose Maria
Secretario
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18733 , F 198, S 8, H M 101798, I/A 12 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: JC5 & VILLANUEVA SA
Liquidador
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20946 , F 207, S 8, H M 160811, I/A 21 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Consejero
- Montoto Cañas Jose Maria
Secretario
- Montoto Cañas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 163, S 8, H M 127542, I/A 49 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOTO CAÑAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos