MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRONICA ALMAZORA SL | Apoderado | 04/11/2021 | |
NEGRO Y AZUL SL | Apoderado | 15/04/2009 |
VINCULACIONES DE MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
Empresa: ELECTRONICA ALMAZORA SL
Apoderado
- Montilla Trenco Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689, L 256, F 35, S 8, H CS 6984, I/A 6 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-12
Empresa: MONTRENCO SL
Administrador Unico
- Montilla Trenco Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719, L 286, F 61, S 8, H CS 7829, I/A 7 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-12
Empresa: STREAMR TV SL
Administrador Unico
- Montilla Trenco Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 83, S 8, H CS 31708, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-12
Empresa: STREAMR TV SL
Administrador Unico
- Montilla Trenco Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 82, S 8, H CS 31708, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Empresa: NEGRO Y AZUL SL
Apoderado
- Montilla Trenco Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 470, L 37, F 106, S 8, H CS 995, I/A 7 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-12
Información de MONTILLA TRENCO MARIA PILAR
Mostramos los datos de MONTILLA TRENCO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTILLA TRENCO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos