MONTILLA MORENO JESUS
Informe ejecutivo de MONTILLA MORENO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTILLA MORENO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIGNUS REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 07/03/2024 | |
TROIS BE MASTER IBERIA SL | Administrador Unico | 07/03/2024 | |
QREA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 16/02/2024 | |
QREA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
QAIZZEN CARONTE SL | Administrador Unico | 20/10/2023 | |
CLAVE ZABAL SL | Administrador Unico | 01/06/2023 | |
FLIPAJUMP SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
QREA SPORT Y CULTURA SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
FINCAFY RED SERVICES SL | Administrador Unico | 27/04/2022 | |
MIROKO HUB SL | Administrador Unico | 01/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTILLA MORENO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTILLA MORENO JESUS
Empresa: TROIS BE MASTER IBERIA SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6470, L 5378, F 127, S 8, H MA180183, I/A 1 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-29
Empresa: PIGNUS REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467, L 5375, F 90, S 8, H MA180021, I/A 1 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-29
Empresa: QREA CORPORACION EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6462, L 5370, F 193, S 8, H MA179837, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: QREA CORPORACION EMPRESARIAL SL
Socio Único
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6462, L 5370, F 193, S 8, H MA179837, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: QAIZZEN CARONTE SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6409, L 5317, F 32, S 8, H MA177292, I/A 1 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-29
Empresa: CLAVE ZABAL SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6347, L 5255, F 94, S 8, H MA174723, I/A 1 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-29
Empresa: FLIPAJUMP SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821, L 4728, F 56, S 8, H MA149802, I/A 4 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-29
Empresa: QREA SPORT Y CULTURA SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168, L 5075, F 17, S 8, H MA167128, I/A 1 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-29
Empresa: FINCAFY RED SERVICES SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5941, L 4848, F 27, S 8, H MA155773, I/A 2 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Empresa: FLIPAJUMP FRANQUICIAS SL
Administrador Unico
- Montilla Moreno Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 5062, F 41, S 8, H MA166575, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
VER MAS ACTOS
Información de MONTILLA MORENO JESUS
Mostramos los datos de MONTILLA MORENO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTILLA MORENO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos