MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CERMEÑO MONTISOL SL | Vicesecret. | 21/12/2010 | |
EL CERMEÑO MONTISOL SL | Consejero | 21/12/2010 | |
HACIENDA EL HECHO SL | Vicesecret. | 16/12/2010 | |
HACIENDA EL HECHO SL | Consejero | 16/12/2010 | |
HACIENDA SANTA ROSA SL | Vicesecret. | 16/12/2010 | |
HACIENDA SANTA ROSA SL | Consejero | 16/12/2010 | |
CARLOS CARBONELL SA | Administrador Unico | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: EL CERMEÑO MONTISOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Gomez Carmen
- Montijano Carbonell Carlos
- Montijano Lopez Carlos Jose
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13726 , F 39, S 8, H M 223880, I/A 6 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Empresa: HACIENDA SANTA ROSA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Gomez Carmen
- Montijano Carbonell Carlos
- Montijano Lopez Carlos Jose
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13726 , F 23, S 8, H M 223879, I/A 5 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: HACIENDA EL HECHO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Gomez Carmen
- Montijano Carbonell Carlos
- Montijano Lopez Carlos Jose
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13726 , F 9, S 8, H M 223878, I/A 5 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: CARLOS CARBONELL SA
Administrador Unico
- Montijano Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14124 , F 129, S 8, H M 58650, I/A 10 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Información de MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIJANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos