MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPESOL SA | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 | |
EL CERMEÑO MONTISOL SL | Administrador Unico | 21/12/2010 | |
HACIENDA SANTA ROSA SL | Administrador Unico | 16/12/2010 | |
CARLOS CARBONELL SA | Administrador Unico | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: CARLOS CARBONELL SA
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 58650, I/A 13 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: LOPESOL SA
Administrador Mancomunado
- Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 10, S 8, H M 58649, I/A 13 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: CARLOS CARBONELL SA
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14124 , F 130, S 8, H M 58650, I/A 12 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: CARLOS CARBONELL SA
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14124 , F 130, S 8, H M 58650, I/A 11 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Empresa: EL CERMEÑO MONTISOL SL
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13726 , F 39, S 8, H M 223880, I/A 6 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Empresa: HACIENDA SANTA ROSA SL
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13726 , F 23, S 8, H M 223879, I/A 5 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: CARLOS CARBONELL SA
Administrador Unico
- Montijano Carbonell Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14124 , F 129, S 8, H M 58650, I/A 10 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Información de MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIJANO CARBONELL LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos