MONTIEL LOPEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MONTIEL LOPEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTIEL LOPEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOCOLCHON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2024 | |
SPACIO REPOS SL | Apoderado Solidario | 22/07/2022 | |
SPACIO REPOS SL | Consejero | 17/05/2022 |
VINCULACIONES DE MONTIEL LOPEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL LOPEZ ANTONIO
Empresa: ECOCOLCHON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo Gutierrez Luis Miguel
- España Parrondo Gerardo
- Montiel Lopez Antonio
- Pineda Munne Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4682 , F 111, S 8, H Z 72937, I/A 4 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-50
Empresa: SPACIO REPOS SL
Apoderado Solidario
- Montiel Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 207, S 8, H M 389549, I/A 18 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: SPACIO REPOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Garcia Jose Antonio
- Montiel Lopez Antonio
- Solans Garcia Alfonso- Borja
- Solans Garcia Alvaro
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21859 , F 195, S 8, H M 389549, I/A 13 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: SPACIO REPOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Montiel Lopez Antonio
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Llobet David
- Gonzalez Llobet Luis
- Montiel Lopez Antonio
- Solans Garcia Alvaro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21859 , F 195, S 8, H M 389549, I/A 13 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: CONFORDES SL
Apoderado Solidario
- Lainez Hernandez Mario
- Montiel Lopez Antonio
- Montorio Sanjuan Pedro
- Vitoria Agreda Andres Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 75 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-50
Información de MONTIEL LOPEZ ANTONIO
Mostramos los datos de MONTIEL LOPEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL LOPEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos