MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITELU INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
Empresa: KOOY EDITORES SL
Consejero
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Allendesalazar Maria Victoria
- Montiel Allendesalazar Teresa
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11342 , F 139, S 8, H M 178213, I/A 7 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: VITELU INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Allendesalazar Maria Victoria
- Montiel Allendesalazar Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12441 , F 36, S 8, H M 198018, I/A 9 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Empresa: KOOY EDITORES SL
Consejero
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Allendesalazar Maria Victoria
- Montiel Allendesalazar Teresa
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11342 , F 139, S 8, H M 178213, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Empresa: VITELU INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Allendesalazar Maria Victoria
- Montiel Allendesalazar Teresa
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12441 , F 35, S 8, H M 198018, I/A 7 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Información de MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL ALLENDESALAZAR MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos