MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
Informe ejecutivo de MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIRA OBRAS Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 06/04/2022 | |
NIRA OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 06/04/2022 | |
PISA Y MONTESINOS ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
ARQUES OFICINA TECNICA SLP | Administrador Unico | 07/07/2021 | |
ARQUES & PARTNERS SLP | Administrador Solidario | 05/03/2018 | |
MARRON Y MALVA SL | Administrador Unico | 23/07/2012 | |
EDUCANDO EN LA CREATIVIDAD SL | Representante | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
Empresa: NIRA OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 60, S 8, H M 766262, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: NIRA OBRAS Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 60, S 8, H M 766262, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Administrador Unico
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11143 , F 72, S 8, H M 175450, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Solidario
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
- Pisa Lallana Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11143 , F 72, S 8, H M 175450, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: ARQUES OFICINA TECNICA SLP
Administrador Unico
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17578 , F 119, S 8, H M 302268, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: MONTANY LOGISTIC SL
Apoderado
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
- Urbanos Rubio Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37508 , F 193, S 8, H M 668633, I/A 3 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: MONTANY LOGISTIC SL
Apoderado
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
- Urbanos Rubio Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37508 , F 192, S 8, H M 668633, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: ARQUES & PARTNERS SLP
Administrador Solidario
- Cristos Ayala Ignacio
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
- Pisa Lallana Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37297 , F 161, S 8, H M 665122, I/A 1 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: MARRON Y MALVA SL
Administrador Unico
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21553 , F 111, S 8, H M 383520, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: ARQUES OFICINA TECNICA SLP
Administrador Solidario
- Montesinos Rodriguez Ramon Marino
- Pisa Lallana Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17578 , F 118, S 8, H M 302268, I/A 3 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO
Mostramos los datos de MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS RODRIGUEZ RAMON MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos