MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
Informe ejecutivo de MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA INTOS SL | Administrador Unico | 10/01/2023 | |
MONTESINOS MONTESINOS SL | Administrador Unico | 02/04/2019 | 05/04/2022 |
MONTESINOS MONTESINOS SL | Liquidador Unico | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
RESTAURACION GASTRONOMICA MONTESINOS SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | 06/04/2016 |
RESTAURACION GASTRONOMICA MONTESINOS SL | Socio Unico | 06/04/2016 | 06/04/2016 |
PAPIO HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 09/07/2009 | |
RESTAURACION GASTRONOMICA MONTESINOS SL | Administrador Solidario | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
Empresa: HOSTELERIA INTOS SL
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165, L 1477, F 12, S 8, H V 19915, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: MONTESINOS MONTESINOS SL
Liquidador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10651, L 7932, F 54, S 8, H V 187029, I/A 2 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-46
Empresa: MONTESINOS MONTESINOS SL
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Liquidador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10651, L 7932, F 54, S 8, H V 187029, I/A 2 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-46
Empresa: MONTESINOS MONTESINOS SL
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10651, L 7932, F 51, S 8, H V 187029, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-46
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 2694, F 146, S 8, H V 45576, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Socio Único
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 2694, F 146, S 8, H V 45576, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 2694, F 145, S 8, H V 45576, I/A 5 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Empresa: PAPIO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8479, L 5769, F 82, S 8, H V 114857, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-46
Administrador Solidario
- Fuertes Montesinos Francisco Javier
- Fuertes Montesinos Jose Luis
- Montesinos Montesinos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 2694, F 145, S 8, H V 45576, I/A 3 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-46
Información de MONTESINOS MONTESINOS MANUEL
Mostramos los datos de MONTESINOS MONTESINOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS MONTESINOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos