MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO ESPAÑOL DE APARCAMIENTOS URBANOS SA | Liquidador Mancomunado | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
Empresa: OPERADORES PORTUARIOS SANTA POLA SL
Consejero
- Montesinos Capelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 118, S 8, H A 109357, I/A 9 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Empresa: MONTESINOS TRANSITOS SL
Administrador Unico
- Montesinos Capelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1259 , F 8, S 8, H A 4523, I/A 4 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-03
Empresa: OPERADORES PORTUARIOS SANTA POLA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-03
Empresa: OPERADORES PORTUARIOS SANTA POLA SL
Administrador Mancomunado
- Fuster Tasa Felipe Andres
- Montesinos Capelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-03
Liquidador Mancomunado
- Jurado Mesa Alfonso
- Montesinos Capelo Francisco
- Ramos Gutierrez Luis Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 7, S 8, H A 89025, I/A 2 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-03
Consejero Delegado
- Montesinos Capelo Francisco
Consejero
- Garulo Muñoz Miguel
- Ibarra Castellano Juan Ignacio
- Jurado Mesa Alfonso
- Lorente Celaya Miguel Angel
- Montesinos Capelo Francisco
- Ramos Gutierrez Luis Gabriel
Presidente
- Montesinos Capelo Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 7, S 8, H A 89025, I/A 2 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-03
Información de MONTESINOS CAPELO FRANCISCO
Mostramos los datos de MONTESINOS CAPELO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS CAPELO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos