MONTESINOS BAILLO ANTONIO
Informe ejecutivo de MONTESINOS BAILLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MONTESINOS BAILLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE MONTESINOS SLP | Apoderado Solidario | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS BAILLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS BAILLO ANTONIO
Empresa: TECNICAS DE FILTRACION SA
Apoderado
- Montesinos Baillo Antonio
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34101 , F 18, S 8, H B 51830, I/A 39 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: INMOFILTROS SA
Apoderado
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 66, S 8, H B 89858, I/A 21 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: MEDIOS FILTRANTES SA
Apoderado
- Montesinos Baillo Antonio
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35999 , F 102, S 8, H B 69942, I/A 25 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: COMERCIAL LASMERT SL
Apoderado
- Montesinos Baillo Antonio
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 212, S 8, H B 52166, I/A 30 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Apoderado
- Montesinos Baillo Antonio
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 123, S 8, H B 8166, I/A 29 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: COMERCIAL LASMERT SL
Consejero
- Montesinos Baillo Antonio
- Sanz Castrillo Jose
Presidente
Secretario
- Montesinos Baillo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 211, S 8, H B 52166, I/A 28 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Empresa: TECNICAS DE FILTRACION SA
Apoderado
Consejero
- Montesinos Baillo Antonio
- Sanz Castrillo Jose
Presidente
Secretario
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34101 , F 17, S 8, H B 51830, I/A 37 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: INMOFILTROS SA
Consejero
- Montesinos Baillo Antonio
Secretario
- Montesinos Baillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 65, S 8, H B 89858, I/A 18 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-08
Empresa: INMOFILTROS SA
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Montesinos Baillo Antonio
- Sanz Van Beuzekom Arnoud
- Sebastia Esteve Jaume
Presidente
Secretario
- Montesinos Baillo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 65, S 8, H B 89858, I/A 17 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Empresa: INMOFILTROS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Montesinos Baillo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 64, S 8, H B 89858, I/A 16 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
VER MAS ACTOS
Información de MONTESINOS BAILLO ANTONIO
Mostramos los datos de MONTESINOS BAILLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS BAILLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos