MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLASSDV MONTAYA SL | Administrador Solidario | 09/05/2022 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
Empresa: GRUPO INVERSIONISTA GIL SL
Apoderado
- Montesinos Amoros Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 107, S 8, H A 132525, I/A 17 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-03
Empresa: GLASSDV MONTAYA SL
Administrador Solidario
- Montesinos Amoros Alejandro
- Olaya Bernabeu Amando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 135, S 8, H A 179727, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-03
Empresa: GLASSDV COSTA SL
Apoderado
- Montesinos Amoros Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 106, S 8, H A 132525, I/A 14 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Información de MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO
Mostramos los datos de MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS AMOROS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos