MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
Informe ejecutivo de MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES LOS CAMPOS SL | Apoderado | 24/01/2020 | |
ITAN CASAS RURALIA SL | Administrador Unico | 09/10/2015 |
VINCULACIONES DE MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
Empresa: POMPAS FUNEBRES DE TENERIFE SL
Apoderado
- Montesdeoca Hernandez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 184, S 8, H TF 12508, I/A 24 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-38
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES LOS CAMPOS SL
Apoderado
- Montesdeoca Hernandez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 60, S 8, H TF 15032, I/A 6 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Empresa: POMPAS FUNEBRES DE TENERIFE SL
Apoderado
- Montesdeoca Hernandez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 182, S 8, H TF 12508, I/A 19 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-38
Empresa: ITAN CASAS RURALIA SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Hernandez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 211, S 8, H TF 18003, I/A 6 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-38
Empresa: ITAN CASAS RURALIA SL
Administrador Solidario
- Elejabeitia Garcia Itziar
- Montesdeoca Hernandez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 211, S 8, H TF 18003, I/A 6 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-38
Información de MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA
Mostramos los datos de MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos