MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ALTAVISTA SL | Administrador Unico | 26/09/2012 | 26/02/2016 |
MONTEJALOR SL | Administrador Unico | 26/12/2013 | |
MONTEJALOR SL | Liquidador | 26/12/2013 | 26/12/2013 |
RECREATIVOS ALTAVISTA SL | Administrador Solidario | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
Empresa: RECREATIVOS ALTAVISTA SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Alvarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 174, S 8, H GC 20225, I/A 5 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-35
Empresa: MONTEJALOR SL
Liquidador
- Montesdeoca Alvarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 223, S 8, H GC 31611, I/A 2 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-35
Empresa: MONTEJALOR SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Alvarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 223, S 8, H GC 31611, I/A 2 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-35
Empresa: RECREATIVOS ALTAVISTA SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Alvarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 174, S 8, H GC 20225, I/A 4 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-35
Empresa: RECREATIVOS ALTAVISTA SL
Administrador Solidario
- Montesdeoca Alvarez Alfredo
- Montesdeoca Alvarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 174, S 8, H GC 20225, I/A 4 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-35
Información de MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos