MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
Informe ejecutivo de MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D. Q. 2010 SL | Socio Unico | 02/11/2010 | 05/06/2013 |
D. Q. 2010 SL | Administrador Unico | 11/02/2011 | 23/08/2011 |
VINCULACIONES DE MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
Empresa: D. Q. 2010 SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Acosta Angel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 159, S 8, H GC 43676, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-35
Empresa: D. Q. 2010 SL
Administrador Unico
- Montesdeoca Acosta Angel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 159, S 8, H GC 43676, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-35
Empresa: D. Q. 2010 SL
Socio Único
- Montesdeoca Acosta Angel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 157, S 8, H GC 43676, I/A 1º (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-35
Información de MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS
Mostramos los datos de MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESDEOCA ACOSTA ANGEL ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos