MONTES VILLAVERDE MANUEL
Informe ejecutivo de MONTES VILLAVERDE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTES VILLAVERDE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSMON SL | Apoderado | 13/01/2009 | |
TEMANO GALICIA SL | Apoderado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE MONTES VILLAVERDE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES VILLAVERDE MANUEL
Empresa: LOSMON SL
Apoderado
- Montes Villaverde Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 189, S 8, H C 10449, I/A 6 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Empresa: LOSMON SL
Administrador Unico
- Montes Villaverde Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 189, S 8, H C 10449, I/A 4 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Empresa: TEMANO GALICIA SL
Apoderado
- Montes Villaverde Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 3, S 8, H C 33494, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-15
Empresa: TEMANO GALICIA SL
Administrador Unico
- Montes Villaverde Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 3, S 8, H C 33494, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-15
Información de MONTES VILLAVERDE MANUEL
Mostramos los datos de MONTES VILLAVERDE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES VILLAVERDE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos