MONTES TEIJIDO ANA MARIA
Informe ejecutivo de MONTES TEIJIDO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTES TEIJIDO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSMON SL | Administrador Unico | 13/01/2009 | |
TEMANO GALICIA SL | Administrador Unico | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE MONTES TEIJIDO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES TEIJIDO ANA MARIA
Empresa: LOSMON SL
Administrador Unico
- Montes Teijido Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 189, S 8, H C 10449, I/A 4 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Empresa: TEMANO GALICIA SL
Administrador Unico
- Montes Teijido Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 3, S 8, H C 33494, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-15
Información de MONTES TEIJIDO ANA MARIA
Mostramos los datos de MONTES TEIJIDO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES TEIJIDO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos