MONTES TAPIA ANTONIO
Informe ejecutivo de MONTES TAPIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTES TAPIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA SA | Apoderado | 06/10/2014 | |
OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL M J SL | Apoderado Solidario | 28/05/2012 | |
OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL M J SL | Apoderado | 26/07/2011 | |
ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA SA | Socio Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE MONTES TAPIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES TAPIA ANTONIO
Empresa: ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA SA
Apoderado
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 143, S 8, H CU 8399, I/A 8 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-16
Empresa: AGLOMERADOS Y OBRAS PUBLICAS MJ SA
Administrador Unico
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 119, S 8, H CU 8399, I/A 3 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-16
Apoderado Solidario
- Montes Moreno Antonio
- Montes Moreno Eva Maria
- Montes Moreno Gema Maria
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 225, S 8, H CU 6906, I/A 9 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-16
Empresa: CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS JMFM SL
Liquidador
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 48, S 8, H CU 2595, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-16
Empresa: CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS JMFM SL
Administrador Solidario
- Fernandez Peñalver Antonio
- Jimenez Herreros Maximo
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 48, S 8, H CU 2595, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-16
Apoderado
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 223, S 8, H CU 6906, I/A 8 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-16
Apoderado Solidario
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 223, S 8, H CU 6906, I/A 7 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-16
Empresa: AGLOMERADOS Y OBRAS PUBLICAS MJ SA
Administrador Unico
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 111, S 8, H CU 8399, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-16
Empresa: AGLOMERADOS Y OBRAS PUBLICAS MJ SA
Socio Único
- Montes Tapia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 111, S 8, H CU 8399, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-16
Información de MONTES TAPIA ANTONIO
Mostramos los datos de MONTES TAPIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES TAPIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos