MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
Informe ejecutivo de MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIG SUR VENTURES SGEIC SA | Representante | 20/11/2023 | |
WINDSOR INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 08/10/2021 | |
WINDSOR INVESTMENTS SL | Apoderado | 29/07/2021 | |
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERIA DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES SA | Apoderado Solidario | 08/07/2021 | |
ANDROS DIRECTORSHIP SL | Consejero | 11/05/2021 | |
ANDROS DIRECTORSHIP SL | Presidente | 11/05/2021 | |
ANDROS DIRECTORSHIP SL | Apoderado | 11/05/2021 | |
MAPAGROUP TRAVEL SL | Apoderado | 05/03/2019 | |
NAUTALIA VIAJES SL | Apoderado | 05/03/2019 | |
WAMOS AIR SA | Apoderado | 05/03/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
Empresa: SGEL MANAGEMENT SERVICES SL
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42943 , F 159, S 8, H M 759115, I/A 4 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-28
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15000 , F 222, S 8, H M 52714, I/A 285 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Empresa: BIG SUR VENTURES SGEIC SA
Representante
- Montes Perez Del Real Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 219, S 8, H M 683526, I/A 17 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: SGEL LIBROS SL
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 223, S 8, H M 727738, I/A 12 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 1, S 8, H M 281014, I/A 12 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: CELERITAS TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31675 , F 98, S 8, H M 402361, I/A 33 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: SGEL LOGISTICA SL
Consejero
- Casanova Sanchez De Ocaña Ignacio
- Jimenez Guerrero Luis
- Montes Perez Del Real Eduardo
- Oñate De Mora Virgilio
- Torres Valencia Manuel
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41110 , F 11, S 8, H M 728974, I/A 9 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: WAMOS AIR SA
Consejero
- Montes Perez Del Real Eduardo
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43436 , F 25, S 8, H M 320211, I/A 122 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Consejero
- Montes Perez Del Real Eduardo
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14590 , F 60, S 8, H M 52714, I/A 279 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PEGATUR SA
Presidente
- Montes Perez Del Real Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22269 , F 178, S 8, H M 132266, I/A 25 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO
Mostramos los datos de MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos