MONTES PALMA MELANIE
Informe ejecutivo de MONTES PALMA MELANIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTES PALMA MELANIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS MELLIZOS MARBELLA SL | Apoderado | 09/03/2015 |
VINCULACIONES DE MONTES PALMA MELANIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES PALMA MELANIE
Empresa: RESTAURACIONES MONTES MONTERO SL
Administrador Unico
- Montes Palma Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 51, S 8, H MA139532, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: LOS MELLIZOS MARBELLA SL
Administrador Unico
- Montes Palma Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5280, L 4187, F 58, S 8, H MA123298, I/A 7 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: LOS MELLIZOS MARBELLA SL
Administrador Unico
- Montes Palma Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5280, L 4187, F 57, S 8, H MA123298, I/A 4 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
Empresa: RESTAURACIONES MONTES MONTERO SL
Administrador Unico
- Montes Palma Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 50, S 8, H MA139532, I/A 1 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-29
Empresa: LOS MELLIZOS MARBELLA SL
Apoderado
- Montes Palma Melanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5280, L 4187, F 57, S 8, H MA123298, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-29
Información de MONTES PALMA MELANIE
Mostramos los datos de MONTES PALMA MELANIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES PALMA MELANIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos