MONTES ORTIZ DANIEL
Informe ejecutivo de MONTES ORTIZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTES ORTIZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SURGRESS CERAMICAS Y AZULEJOS SL | Socio Unico | 02/06/2022 | |
SURGRESS CERAMICAS Y AZULEJOS SL | Administrador Unico | 02/06/2022 | |
REFORMAS Y AZULEJOS ANDALUZAS SL | Socio Unico | 28/05/2021 | |
REFORMAS Y AZULEJOS ANDALUZAS SL | Administrador Unico | 28/05/2021 | |
DAORMONT SERVICES CONSTRUCTION SL | Socio Unico | 26/12/2018 | |
DAORMONT SERVICES CONSTRUCTION SL | Administrador Unico | 26/12/2018 |
VINCULACIONES DE MONTES ORTIZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES ORTIZ DANIEL
Empresa: SURGRESS CERAMICAS Y AZULEJOS SL
Administrador Unico
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 61, S 8, H CO 43686, I/A 1 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-14
Empresa: SURGRESS CERAMICAS Y AZULEJOS SL
Socio Único
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 61, S 8, H CO 43686, I/A 1 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-14
Empresa: REFORMAS Y AZULEJOS ANDALUZAS SL
Administrador Unico
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 211, S 8, H CO 42488, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-14
Empresa: REFORMAS Y AZULEJOS ANDALUZAS SL
Socio Único
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 211, S 8, H CO 42488, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-14
Empresa: DAORMONT SERVICES CONSTRUCTION SL
Administrador Unico
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5794, L 4701, F 177, S 8, H MA148423, I/A 1 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: DAORMONT SERVICES CONSTRUCTION SL
Socio Único
- Montes Ortiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5794, L 4701, F 177, S 8, H MA148423, I/A 1 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Información de MONTES ORTIZ DANIEL
Mostramos los datos de MONTES ORTIZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES ORTIZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos