MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE SL | Administrador Unico | 28/05/2014 | 05/10/2021 |
LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE SL | Socio Unico | 28/05/2014 | 05/10/2021 |
BEN-ALI SAN JUAN SL | Socio Unico | 15/03/2012 | 25/06/2014 |
BEN-ALI SAN JUAN SL | Administrador Unico | 15/03/2012 | 25/06/2014 |
VINCULACIONES DE MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
Empresa: LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 61, S 8, H A 140209, I/A 2 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-03
Empresa: BEN-ALI SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 57, S 8, H A 27374, I/A 4 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-03
Empresa: LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 61, S 8, H A 140209, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-03
Empresa: LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE SL
Socio Único
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 61, S 8, H A 140209, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-03
Empresa: BEN-ALI SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 57, S 8, H A 27374, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-03
Empresa: BEN-ALI SAN JUAN SL
Socio Único
- Montes Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 57, S 8, H A 27374, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-03
Información de MONTES MORENO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MONTES MORENO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES MORENO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos