MONTES MONTES MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MONTES MONTES MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTES MONTES MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TICNOVA QUALITY TEAM SL | Vicesecretario No Consejero | 21/08/2024 | |
TECHDOW PHARMA SPAIN SL | Apoderado | 04/02/2022 |
VINCULACIONES DE MONTES MONTES MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES MONTES MARIA JOSE
Empresa: TICNOVA QUALITY TEAM SL
Vicesecretario No Consejero
- Montes Montes Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 8145, I/A 102 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-43
V-SEC NO CON
- Montes Montes Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 26833, I/A 23 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Montes Montes Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21694 , F 154, S 8, H B 26833, I/A 20 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: TECHDOW PHARMA SPAIN SL
Apoderado
- Beleta Granada Maria
- Giralt Leinweber Roberto
- Marquier I Ferre Maria Goretti
- Montes Montes Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 59, S 8, H M 671947, I/A 14 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Información de MONTES MONTES MARIA JOSE
Mostramos los datos de MONTES MONTES MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES MONTES MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos