MONTES MONTERO FLORENCIO
Informe ejecutivo de MONTES MONTERO FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTES MONTERO FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTES MONTERO Y OTROS SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
CASA JUAN COSTA DEL SOL SL | Apoderado | 13/06/2017 |
VINCULACIONES DE MONTES MONTERO FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES MONTERO FLORENCIO
Empresa: MONTES MONTERO Y OTROS SL
Administrador Solidario
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5644, L 4551, F 217, S 8, H MA140866, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: MONTES MONTERO Y OTROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Montes Guillen Laura
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5644, L 4551, F 217, S 8, H MA140866, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: HERMANOS MONTES MONTERO SL
Administrador Solidario
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313, L 1226, F 126, S 8, H MA 35958, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
Empresa: LOS MELLIZOS COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Montes Montero Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 40, S 8, H MA141097, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
Empresa: LOS MELLIZOS COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Montes Montero Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 39, S 8, H MA141097, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-29
Empresa: MONTES MONTERO Y OTROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
- Montes Palma David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5644, L 4551, F 210, S 8, H MA140866, I/A 1 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-29
Empresa: LOS MELLIZOS MALAGA SL
Administrador Solidario
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4705, L 3613, F 64, S 8, H MA103430, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-29
Empresa: CASA JUAN COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Montes Montero Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653, L 1566, F 21, S 8, H MA 45134, I/A 10 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
Empresa: CASA JUAN COSTA DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653, L 1566, F 21, S 8, H MA 45134, I/A 9 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-29
Empresa: CASA JUAN COSTA DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Montes Montero Florencio
- Montes Montero Jose Pascual
- Montes Montero Pedro David
- Montes Montero Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653, L 1566, F 21, S 8, H MA 45134, I/A 8 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
VER MAS ACTOS
Información de MONTES MONTERO FLORENCIO
Mostramos los datos de MONTES MONTERO FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES MONTERO FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos