MONTES MENDEZ ESTHER
Informe ejecutivo de MONTES MENDEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES MENDEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOYALES SA | Administrador Solidario | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE MONTES MENDEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES MENDEZ ESTHER
Empresa: CLAROSCURO 2001 SL
Administrador Unico
- Montes Mendez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16555 , F 221, S 8, H M 282055, I/A 8 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: OPALO 2001 SL
Administrador Unico
- Montes Mendez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16457 , F 95, S 8, H M 280009, I/A 7 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: HOYALES SA
Administrador Solidario
- Montes Mendez Esther
- Zapata Montes Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 67, S 8, H M 40276, I/A 8 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: OPALO 2001 SL
Administrador Unico
- Montes Mendez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16457 , F 92, S 8, H M 280009, I/A 4 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: OPALO 2001 SL
Administrador Solidario
- Montes Mendez Esther
- Zapata Montes Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16457 , F 92, S 8, H M 280009, I/A 4 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: CLAROSCURO 2001 SL
Socio Único
- Montes Mendez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16555 , F 150, S 8, H M 282055, I/A 4 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: CLAROSCURO 2001 SL
Administrador Unico
- Montes Mendez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16555 , F 149, S 8, H M 282055, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Información de MONTES MENDEZ ESTHER
Mostramos los datos de MONTES MENDEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES MENDEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos