MONTES MARTINEZ JAVIER
Informe ejecutivo de MONTES MARTINEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES MARTINEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 17/07/2023 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2014 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE MONTES MARTINEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES MARTINEZ JAVIER
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abascal Castañon Juan Maria
- Adell Garcia Montserrat
- Almendo Pelagio Maria
- Alonso Fueyo Adrian
- Alonso Gomez Ana
- Alonso Valle Ignacio
- Alvarez Millares Victor Federico
- Ballester Devis Maria Pilar
- Barreiro Veiga Patricia
- Beamud Alejos Maria Estrella
- Bermudez De Castro Guillermo
- Boso Gonzalez Oscar
- Casquero Garcia Carolina
- Cebrian Parra Ana Isabel
- Colodra Navarrete Maria Del Carmen
- Conde Blanco Jose Ignacio
- Conde Cammarota Vanesa Cintia
- De Guzman Garcia Ana
- De Mier Fernandezdeliencres Salvador Maria
- Esmoris Romera Francisco Javier
- Esteve Balague Salvador
- Estudillo Sanchez Diana
- Farre Gonzalez Oriol
- Fernandez Anes Beatriz
- Fernandez Arredondo Antonio
- Fernandez Bibian Jacobo
- Fernandez Morante Paula
- Fernandez Rodriguez Ramon
- Fontan Vilanova Francisco
- Gamboa Buldain Gorka
- Gandarias Maestre Santiago
- Garcia Navarro Maria Jose
- Garcia Tello Jose Antonio
- Garu Sanchez Aidan
- Gomez Delgado Silvia
- Gomila Jimenez Jaime
- Gontan Caridad Raul-manuel
- Gonzalez Perez Montserrat
- Guardiola Garcia Maria Jose
- Guzman Villarreal Cristina Maria
- Hernandez De Pablo Sara
- Hernandez Gomez Alicia
- Ibañez Carrion Ana
- Izquierdo Ramos Raul
- Jimenez Ruiz Alicia
- Krauel Conejo Jaime
- Lacasta Casal Javier
- Lopez Estevez Jose Maria
- Lopez Ferrer Alba
- Lorenzo Vazquez Paula
- Luna Palacios Adrian
- Machuca Reyes Daniel
- Malaga Martin Carlos Javier
- Maria Del Mar Sanchez Cazcarro
- Martin Hernandez Maria Alcira
- Martin Lopez Monica
- Martin Parra Claudio
- Martinez Cerrillo Iñigo
- Medel Busto Oscar
- Miguelez Milan Elias
- Molina Rodriguez Alejandro
- Montes Martinez Javier
- Montilla Garrido Francisco
- Moraleda Fernandez Maria Elena
- Morales Bautista Alejandro
- Muro Cozar Patricia
- Nadal Fariñas Cristia
- Navarro Casas Gomez Juan Antonio
- Olivas Lopez Luis Bernabe
- Onieva Marquez Yolanda
- Ortiz Escobar Manuel
- Oscar Aguilar Carrilero
- Peña Montero Isabel
- Pereiro Liñares Eduardo Antonio
- Perez Deaño Guillermo
- Plaza Isidro Antonio
- Portela Cajiao Diego
- Prechtler Michael
- Prieto Lopez Estefania
- Puentes Martin Cesar
- Quintana Del Olmo Teresa
- Rodriguez Cardeña Isabel
- Rodriguez Gallego Alvaro
- Romero Martin Vicente
- Rosario Tamayo Lorenzo
- Ruano Gamero Raquel
- Rubinat Alen Jorge Felix
- Ruiz Castillo Juan De Dios
- Ruiz Fuentes Juan
- Sacedo Camacho Jesus Alberto
- Sanchez Murcia Rodrigo
- Santos E Nascimento Felipe Luis
- Siman Balsells Robert
- Sola Vila Oriol
- Torrell Ribo Juan
- Torres De La Fuente Maria De Los Angeles
- Trapero Soleto Pablo
- Valero Perez Cristina
- Villaverde Villaverde Santiago Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 183, S 8, H S 1960, I/A 4923 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudo Carmona Ana Jose
- Aguero Gutierrez Ana Isabel
- Aguilar Millan Luis Javier
- Aguilera Gonzalez Maria Isabel
- Alanis Serrano Pablo
- Alba Diaz Mariano Pedro
- Alcubilla Reglero Jose Maria
- Alvarez Garcia Maria Angeles
- Alvarez Mera Manuel Ignacio
- Alvarez Rodriguez Manuel
- Ambrosio Albala Rosario
- Ariza Avidad Rosa Maria
- Arjona Moreno Ricardo
- Asensio Gundin Adrian
- Baliñas Raposeiras Maria Blanca
- Ballester Martinez Ana
- Ballon Diaz Nuria
- Barroso De La Hoz Borja
- Bejar Roman Juana
- Benito Melenchon Elena
- Borras Figuerola Maria
- Bueno Aguilar Maria Teresa
- Bujan Francesch Leticia
- Campos Romero Ana Cristina
- Cano Navarro Cristina
- Cardenas Gomez Francisco
- Cardenas Gomez Sara
- Carmona Cardador Maria Elizabeth
- Caro Luque Antonio Jose
- Carretero Martin Ana Isabel
- Carrillo Cabrera Natalia
- Casanueva Vozmediano Maria
- Casserras Cardeñes Berta
- Castellanos Cañadas Josefa
- Castro Alvarez Luis Miguel
- Castro Font Natalia
- Chamorro Canovas Alfonso
- Ciudad Alcaide Felix Jesus
- Claver Gimeno Rafael
- Costoya Vazquez Maria Jesus
- Cruz Hernandez Aroa
- Cruz Lopezosa Agustin Javier
- Currius Vilagines Jordi
- De La Parte Noriega Ana-belen
- De La Rasilla Quevedo Pablo
- Del Olmo Treceño Roberto
- Diaz Andres Jose Manuel
- Diaz Ansino Maria
- Domingo Salmeron Susana
- Dominguez Lausin David
- Dominguez Muñoz Francisco
- Duarte Oller Fernando
- Duran Tejedor Adria
- Espinosa Martinez Patricia
- Esteve Simo Jose Luis
- Exposito Migal Bibiana
- Fernandez Burgos Juan
- Fernandez Gamez Jose Ignacio
- Fernandez Martinez-moras Paula
- Fernandez Osca Ana-isabel
- Fernandez Villalobos Jose Manuel
- Ferreiro Vilaso Ana Maria
- Fito Sellares Xavier
- Florit Moragues Jeronimo
- Gallardo Moreno Jose Raul
- Gamez Puelles Sandra
- Garcia Almoguera Fernando
- Garcia Diaz Ines Maria
- Garcia-franco Tena Gema
- Garcia Garcia Raul
- Garcia Luengo De Madrid Montesdeoca Paloma
- Garcia Moraleda Francisco Javier
- Gayoso Roca Miguel Angel
- Gil Antonio Raquel
- Gil Freund Irene-elvira
- Gimenez Matos Marta
- Gimeno Jove Xavier Basili
- Gomez Fernandez Jose Damian
- Gomez Galiano Javier
- Gomez Guijarro Alberto Jose
- Gomila Jimenez Jaime
- Gonzalez Alvarado Diego Benigno
- Gonzalez Castro Alejandro
- Gonzalez Moreno Marta
- Guinda Rivero Itziar
- Guirado Ferres Nuria
- Gutierrez Cobo Maria Isabel
- Gutierrez Diez Carlos
- Guzman Chena Gracia Maria
- Hernando Rodriguez Rosa Maria
- Herrainz Castillo Francisco Javier
- Hoyos Carrillo Laura
- Jimenez Alvarez De Cienfuegos Alvaro
- Jimenez Bascon Josefa
- Jimenez Rueda Santiago
- Lara Gonzalez Angela
- Larrosa Marco Iris
- Lopez De Los Rios Francisco Javier
- Lopez Lopez Andres Antonio
- Lopez Martinez Maria Isabel
- Lopez Rodriguez Maria Jesus
- Lopez Rodriguez Paula
- Lopezosa Gonzalez Laura
- Losilla Morales Ruben
- Lozano Gonzalez Celeste
- Lozano Otero Ventura
- Malmagro Fraile Maria Jose
- Marmol Doblado Francisco Jose
- Marquez De La Orden Andres Manuel
- Martin Bea Francisco Manuel
- Martin Fernandez Santiago Antonio
- Martin Merillas Andres Benito
- Martinez Martinez Julio
- Martinez Medina Maria Angeles
- Medina Roman Maria
- Mein Rodriguez Constantino
- Mier Aleu Alfredo Manuel
- Mieres Martinez Alvaro
- Minguela Diaz Oscar
- Montes Martinez Javier
- Moreno Dominguez Rocio
- Moreno Ruiz Natalia
- Morillas Olmedo Maria Ester
- Muñoz Alba Rafael
- Muñoz Martin Laura
- NEVADO SAU ELENA
- Nieto Baco Eduardo
- Olivares Arenas Carlos Javier
- Olivas Garcia Miguel Angel
- Olmedo Ferro Maria Gracia
- Olmos Gomez Emilia Maria
- Orfila Timoner Juan Fernando
- Orient Minguet Carmen Maria
- Ortega Escaño Francesc Xavier
- Otero Bonilla Macarena
- Otero Diaz Maria Pilar
- Palomes Escola Albert
- Parra Anguita Jeronimo
- Pastor Rodriguez Jesus
- Paz Nuñez Francisco Antonio
- Perez Diaz Rafael Andres
- Perez Moreno Roberto
- Rama Garcia Jose Jaime
- Ramirez Miguel Jose
- Ramirez Moreno Alberto
- Rasilla Castro Luis Eduardo
- Reina Rodriguez Alfonso
- Reverte Gabarron Benito
- Rey Yebenes Jesus
- Reyeros Lanzarote Elena Maria
- Reynes Trias Salvador
- Robles Ruiz Margarita
- Rodrigo Navarro Manuel
- Rodriguez Dominguez Francisco Manuel
- Rodriguez Infante Josefa
- Rodriguez Sanchez Javier
- Romans Carrera Joan
- Ruiz Burgos Maria Almudena
- Ruiz Catalan Luis Francisco
- Ruiz Naveros Salvador
- Ruiz Urbano Maria Jose
- Sabugo Rubio Carolina
- Saez Gascon Carlos
- Salazar Quirce Alvaro
- Salvador Sanz Pedro Pascual
- San Martin Fernandez Juan Carlos
- Sanchez Climent Angel
- Sanchez Garcia Dionisio Valentin
- Sanchez Garcinuño Maria Jose
- Sanchez Rascon Maria Teresa
- Sanchez Rodilla Juan Jose
- Sanchez Zalama Ruth Africa
- Santos Palomino Jose Luis
- Sanz Rivera Javier
- Sarrion Luna Lorenzo Jesus
- Segado Ortiz Juan Gabriel
- Sendra Zayas Vicente
- Serralta Pellise Carles
- Serrano Cisneros Ulises
- Sierra Medina Javier
- Simon Freijo Juan Jose
- Suarez Fernandez Pablo
- Suarez Marquez Carlos Alberto
- Suarez Millan Jose Antonio
- Suarez Vilas Luis
- Taboada Ojea Jose Carlos
- Tejero Aguilera Ricardo
- Tercero Martinez Maria Del Pilar
- Titos Huerga Alex
- Tornay Gomez David
- Torreblanca Garcia Nuria Monica
- Tuduri Mercadal Juan Francisco
- Urbano Lopez Juan De La Cruz
- Valenzuela Olmos Juan Francisco
- Vazquez Diaz Francisco Javier
- Velasco Carracedo Maria Cristina
- Vicens Febrer Gregorio
- Villarroya Gomez Sergio
- Wolgeschaffen Caba Jose Gabriel
- Zurera Lopez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 59, S 8, H S 1960, I/A 3562 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Arevalo Maria Dolores
- Alonso Gallego Isabel
- Ballesta Quintana Daniel
- Benito Murias Pablo
- Bonilla Rodriguez Maria De Las Mercedes
- Carballo Baloira Susana Maria
- De La Plaza Sanchez Jesus Jacinto
- Escobar De Fez Adela
- Fraile Del Valle Maria Joaquina
- Franco Merino Luis
- Galindo Alvarez Diego
- Garcia Elipe Sebastian
- Garcia Soliveres Andres
- Garcia Soria David
- Garriga Palau Del Mas Pere
- Gonçalves Jose
- Gonzalez Aguilar Ramirez Jose
- Gordo Martin Oscar
- Iglesias Fernandez Veronica
- Jimenez Marques Carmen
- Lara Martinez Roberto
- Lopez Blanco Tania
- Lopez Sanchez Maria Jose
- Marti Alvarez De Eulate Mireia Leyre
- Marti Gil Jose Antonio
- Molina Gomez Eva Maria
- Montes Martinez Javier
- Orellana Simon Alvaro
- Pastor Urtiaga Santiago
- Pereda Garcia Graciela
- Perez Rubio Jorge
- Picos Garcia Juan Pablo
- Robles Garcia Laura
- Roces Alvarez Javier
- Ruiz-herrera Blanquer Juan
- Sanchez Sanchez Cristina
- Vazquez Relaño Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 18, S 8, H M 2715, I/A 2652 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Información de MONTES MARTINEZ JAVIER
Mostramos los datos de MONTES MARTINEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES MARTINEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos