MONTES ESCOBAR GUILLERMO
Informe ejecutivo de MONTES ESCOBAR GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES ESCOBAR GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2011 | |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 08/02/2010 | 12/05/2011 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SA | Apoderado | 02/02/2010 | 30/06/2010 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | Apoderado | 05/10/2009 | 08/02/2010 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | Apoderado | 08/02/2010 | |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SA | Apoderado | 17/06/2009 | 02/02/2010 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SA | Apoderado | 05/10/2009 | 02/02/2010 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SA | Apoderado | 02/02/2010 | 02/02/2010 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | Apoderado | 25/06/2009 | 16/07/2009 |
ROBERT BOSCH ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 15/07/2009 |
VINCULACIONES DE MONTES ESCOBAR GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES ESCOBAR GUILLERMO
Empresa: ROBERT BOSCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Montes Escobar Guillermo
- Montes Escobar Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26597 , F 200, S 8, H M 224420, I/A 136 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Apoderado Mancomunado
- Fecke Markus
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Montes Escobar Guillermo
- Rodriguez Terron Maria De Los Angeles
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23043 , F 218, S 8, H M 224420, I/A 117 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Apoderado
- Fecke Markus
- Montes Escobar Guillermo
- Ortiz Sanchez David
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23043 , F 218, S 8, H M 224420, I/A 117 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Apoderado Mancomunado
- Fecke Markus
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Montes Escobar Guillermo
- Rodriguez Terron Maria De Los Angeles
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23043 , F 217, S 8, H M 224420, I/A 115 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Apoderado
- Fecke Markus
- Montes Escobar Guillermo
- Ortiz Sanchez David
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23043 , F 217, S 8, H M 224420, I/A 115 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Empresa: ROBERT BOSCH ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19655 , F 155, S 8, H M 114138, I/A 264 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Empresa: ROBERT BOSCH ESPAÑA SA
Apoderado
- Fecke Markus
- Garicano Cirugeda Javier Maria
- Montes Escobar Guillermo
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19655 , F 155, S 8, H M 114138, I/A 264 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Empresa: ROBERT BOSCH ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19655 , F 155, S 8, H M 114138, I/A 263 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Empresa: ROBERT BOSCH ESPAÑA SA
Apoderado
- Fecke Markus
- Garicano Cirugeda Javier
- Montes Escobar Guillermo
- Ortiz Sanchez David
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19655 , F 155, S 8, H M 114138, I/A 263 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Apoderado
- Fecke Markus
- Montes Escobar Guillermo
- Ortiz Sanchez David
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23043 , F 215, S 8, H M 224420, I/A 111 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTES ESCOBAR GUILLERMO
Mostramos los datos de MONTES ESCOBAR GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES ESCOBAR GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos