MONTES ARIAS CESAR LUIS
Informe ejecutivo de MONTES ARIAS CESAR LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTES ARIAS CESAR LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHEEL 2013 SL | Administrador Unico | 07/01/2014 | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE MONTES ARIAS CESAR LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES ARIAS CESAR LUIS
Empresa: WHEEL 2013 SL
Administrador Unico
- Montes Arias Cesar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 165, S 8, H NA 33291, I/A 8 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-31
Empresa: WHEEL 2013 SL
Administrador Unico
- Montes Arias Cesar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 163, S 8, H NA 33291, I/A 3 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-31
Información de MONTES ARIAS CESAR LUIS
Mostramos los datos de MONTES ARIAS CESAR LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES ARIAS CESAR LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos