MONTES AMIEVA MARIA
Informe ejecutivo de MONTES AMIEVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES AMIEVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVAGEST CONTROL SL | Consejero | 14/05/2010 | 11/01/2018 |
ADAGISA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Administrador Unico | 28/08/2013 | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE MONTES AMIEVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES AMIEVA MARIA
Consejero Delegado
Consejero
- Montes Amieva Maria
- Sanchez Molina Francisco De Asis
- Sanchez Prieto Jorge Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16325 , F 146, S 8, H M 90467, I/A 20 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: ADAGISA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Unico
- Montes Amieva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13640 , F 90, S 8, H M 222135, I/A 10 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Empresa: ADAGISA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Unico
- Montes Amieva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13640 , F 90, S 8, H M 222135, I/A 9 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Consejero Delegado
Consejero
- Montes Amieva Maria
- Sanchez Molina Francisco De Asis
- Sanchez Prieto Jorge Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16325 , F 145, S 8, H M 90467, I/A 18 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Información de MONTES AMIEVA MARIA
Mostramos los datos de MONTES AMIEVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES AMIEVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos