MONTERO SEMPERE LIDIANA
Informe ejecutivo de MONTERO SEMPERE LIDIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTERO SEMPERE LIDIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA ODONTOSTETIC SL | Administrador Unico | 29/08/2017 | 31/10/2018 |
MEDISTETIC ALCOY SL | Administrador Solidario | 20/05/2015 | 31/07/2017 |
VINCULACIONES DE MONTERO SEMPERE LIDIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO SEMPERE LIDIANA
Empresa: CLINICA ODONTOSTETIC SL
Administrador Unico
- Montero Sempere Lidiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 105, S 8, H A 156526, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-03
Empresa: CLINICA ODONTOSTETIC SL
Administrador Unico
- Montero Sempere Lidiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 104, S 8, H A 156526, I/A 1 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-03
Empresa: MEDISTETIC ALCOY SL
Administrador Solidario
- Cerda Ferrandiz Jorge
- Montero Sempere Lidiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 73, S 8, H A 145104, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-03
Empresa: MEDISTETIC ALCOY SL
Administrador Solidario
- Cerda Ferrandiz Jorge
- Montero Sempere Lidiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 72, S 8, H A 145104, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-03
Información de MONTERO SEMPERE LIDIANA
Mostramos los datos de MONTERO SEMPERE LIDIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO SEMPERE LIDIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos