MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPINTERIA MONTERO SL | Apoderado Solidario | 25/06/2012 |
VINCULACIONES DE MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
Empresa: CARPINTERIA MONTERO SL
Administrador Unico
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 194, S 8, H C 7076, I/A 9 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-15
Empresa: CARPINTERIA MONTERO SL
Administrador Unico
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 194, S 8, H C 7076, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-15
Empresa: CARPINTERIA MONTERO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Montero Cadaveira Carlos
- Montero Nieto Jorge
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Consejero
- Montero Cadaveira Carlos
- Montero Cadaveira Pablo
- Montero Nieto Alberto
- Montero Nieto Jorge
- Montero Regueiro Antonio
- Montero Regueiro Jose Ignacio
- Montero Regueiro Sara
Presidente
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 194, S 8, H C 7076, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-15
Empresa: CARPINTERIA MONTERO SL
Apoderado Solidario
- Montero Cadaveira Carlos
- Montero Nieto Jorge
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 37, S 8, H C 7076, I/A 7 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-15
Empresa: CARPINTERIA MONTERO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Montero Cadaveira Carlos
- Montero Nieto Jorge
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Consejero
- Montero Cadaveira Carlos
- Montero Cadaveira Pablo
- Montero Nieto Alberto
- Montero Nieto Jorge
- Montero Regueiro Antonio
- Montero Regueiro Jose Ignacio
- Montero Regueiro Sara
Presidente
- Montero Regueiro Jose Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H C 7076, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-15
Información de MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO REGUEIRO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos