MONTERO PEREZ RAIMUNDO
Informe ejecutivo de MONTERO PEREZ RAIMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTERO PEREZ RAIMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTERO PEREZ RAIMUNDO 002492694V SLNE | Socio Unico | 24/04/2009 | |
MONTERO PEREZ RAIMUNDO 002492694V SLNE | Administrador Unico | 24/04/2009 | |
SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL | Socio Unico | 05/01/2009 | |
SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL | Administrador Unico | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE MONTERO PEREZ RAIMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO PEREZ RAIMUNDO
Administrador Mancomunado
- Abou Pestana Hector
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 91, S 8, H GC 48977, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-35
Administrador Mancomunado
- Abou Pestana Hector
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 67, S 8, H GC 48977, I/A 4 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-35
Administrador Unico
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 57, S 9, H GC 41998, I/A 1 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-35
Socio Único
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 57, S 9, H GC 41998, I/A 1 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-35
Empresa: SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 30, S 8, H GC 41532, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-35
Empresa: SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL
Socio Único
- Montero Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 30, S 8, H GC 41532, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-35
Información de MONTERO PEREZ RAIMUNDO
Mostramos los datos de MONTERO PEREZ RAIMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO PEREZ RAIMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos