MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDYCO REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 05/08/2016 | 24/04/2017 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOMER SL | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 14/12/2016 |
VINCULACIONES DE MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
Empresa: INDYCO REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Montero Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 149, S 8, H M 630006, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: INCOMER REPRESENTACIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Galindo Angel
- Montero Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 56, S 8, H M 616270, I/A 2 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: INDYCO REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Montero Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 148, S 8, H M 630006, I/A 1 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: INCOMER REPRESENTACIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Galindo Angel
- Montero Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 54, S 8, H M 616270, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Información de MONTERO MARTIN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MONTERO MARTIN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO MARTIN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos