MONTERO FRIAS MERCEDES
Informe ejecutivo de MONTERO FRIAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTERO FRIAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE ARCHIDONA SL | Consejero | 26/09/2023 | |
SANTANDER AHORRO 15 FP | Miem.Com.Ctr | 04/07/2018 |
VINCULACIONES DE MONTERO FRIAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO FRIAS MERCEDES
Empresa: AGUAS DE ARCHIDONA SL
Consejero
- Almohalla Astorga Juan Manuel
- Casado Lara Maria Jose
- Jimenez Aguilera Francisco
- Montero Frias Mercedes
- Morales Mateo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 167, S 8, H MA108785, I/A 20 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Empresa: AGUAS DE ARCHIDONA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Aranda Luque Jose Manuel
- Cebrian Zafra Miguel
- Lara Lara Juan Manuel
- Montero Frias Mercedes
- Palacios Castellano Antonio Jesus
Presidente
- Montero Frias Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 167, S 8, H MA108785, I/A 20 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Empresa: AGUAS DE ARCHIDONA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Aranda Luque Jose Manuel
- Cebrian Zafra Miguel
- Lara Lara Juan Manuel
- Montero Frias Mercedes
- Palacios Castellano Antonio Jesus
Presidente
- Montero Frias Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4868, L 3776, F 187, S 8, H MA108785, I/A 12 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: AGUAS DE ARCHIDONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Romero Alberto
- Cebrian Zafra Miguel
- Galvez Alba Juan Pablo
- Lara Lara Juan Manuel
- Montero Frias Mercedes
Presidente
- Montero Frias Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4868, L 3776, F 187, S 8, H MA108785, I/A 12 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: SANTANDER AHORRO 15 FP
Miem.Com.Ctr
- Martinez Serra Javier
- Montero Frias Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34691 , F 160, S 8, H M 248856, I/A 38 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: AGUAS DE ARCHIDONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Romero Alberto
- Cebrian Zafra Miguel
- Galvez Alba Juan Pablo
- Lara Lara Juan Manuel
- Montero Frias Mercedes
Presidente
- Montero Frias Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4868, L 3776, F 185, S 8, H MA108785, I/A 8 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-29
Información de MONTERO FRIAS MERCEDES
Mostramos los datos de MONTERO FRIAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO FRIAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos