MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
Informe ejecutivo de MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL DESORDEN MALASAÑA SL | Administrador Solidario | 19/08/2024 | |
EL DESORDEN ALMAGRO SL | Administrador Solidario | 01/07/2024 | |
NUESTRO AYER AIE | Administrador Solidario | 09/06/2023 | |
EL DESORDEN LEGADO SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
EL DESORDEN RESPIRA SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
EL DESORDEN PRODUCE 2021 SL | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
EL DESORDEN CREA SL | Socio Unico | 11/12/2018 | |
EL DESORDEN CREA SL | Administrador Unico | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
Empresa: EL DESORDEN MALASAÑA SL
Administrador Solidario
- Montero Castiñeira Carlos
- Sanchez Carro Xacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829466, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: EL DESORDEN ALMAGRO SL
Administrador Solidario
- Montero Castiñeira Carlos
- Sanchez Carro Xacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826974, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: NUESTRO AYER AIE
Administrador Solidario
- Betancor Fernandez Pello Diego
- Montero Castiñeira Carlos
- Tusell Sanchez Felix
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 180, S 8, H M 796827, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: EL DESORDEN LEGADO SL
Administrador Unico
- Montero Castiñeira Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45234 , F 60, S 8, H M 795913, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: EL DESORDEN RESPIRA SL
Administrador Unico
- Montero Castiñeira Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44629 , F 210, S 8, H M 786054, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: EL DESORDEN PRODUCE 2021 SL
Administrador Unico
- Montero Castiñeira Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42168 , F 142, S 8, H M 746589, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: EL DESORDEN CREA SL
Administrador Unico
- Montero Castiñeira Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38463 , F 46, S 8, H M 684136, I/A 1 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: EL DESORDEN CREA SL
Socio Único
- Montero Castiñeira Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38463 , F 46, S 8, H M 684136, I/A 1 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Información de MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS
Mostramos los datos de MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO CASTIÑEIRA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos