MONTERO BARRIOS JAVIER
Informe ejecutivo de MONTERO BARRIOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTERO BARRIOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTREDOS EVENTOS SL | Administrador Solidario | 30/11/2021 | |
PROJECTS OF APPLIED ENGINEERING SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | |
GESTORA HERITAGE DE COOPERATIVAS SL | Administrador Solidario | 14/09/2009 |
VINCULACIONES DE MONTERO BARRIOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO BARRIOS JAVIER
Empresa: ENTREDOS EVENTOS SL
Administrador Solidario
- Montero Barrios Javier
- Piera Sol Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42789 , F 11, S 8, H M 756623, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS DUNKER SL
Liquidador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 57, S 8, H M 30431, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS DUNKER SL
Administrador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
Liquidador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 57, S 8, H M 30431, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: MONPRIBER SL
Administrador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 170, S 8, H LE 19786, I/A 3 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-24
Empresa: MONPRIBER SL
Administrador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 169, S 8, H LE 19786, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-24
Empresa: MONPRIBER SL
Administrador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
- Prieto Gil Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 169, S 8, H LE 19786, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-24
Empresa: PROJECTS OF APPLIED ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28430 , F 85, S 8, H M 511908, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Empresa: GESTORA HERITAGE DE COOPERATIVAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Rodriguez Salvador
- Montero Barrios Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26944 , F 101, S 8, H M 485590, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-28
Empresa: MONPRIBER SL
Administrador Solidario
- Bermudez Gomez Oscar Jose
- Montero Barrios Javier
- Prieto Gil Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 168, S 8, H LE 19786, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-24
Información de MONTERO BARRIOS JAVIER
Mostramos los datos de MONTERO BARRIOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO BARRIOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos