MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | |
GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA | Apoderado Mancomunado | 28/01/2021 | |
GRUPO INVERSOR DE PADRON SL | Administrador Solidario | 09/02/2012 | |
GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA | Consejero | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 31 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Apoderado Mancomunado
- Doniz Garrido David
- Doniz Guedella Rebeca
- Eiriz Lopez Iago
- Montenegro Gonzalez Santiago
- Provedo Doniz Pablo
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 186, S 8, H C 8793, I/A 30 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Apoderado Mancomunado
- Doniz Garrido David
- Doniz Guedella Rebeca
- Eiriz Garcia Jose Antonio
- Montenegro Gonzalez Santiago
- Provedo Doniz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 185, S 8, H C 8793, I/A 28 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-15
Empresa: RECICLAXES DO SAR SL
Apoderado
- Montenegro Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 188, S 8, H SC 46306, I/A 4 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 183, S 8, H C 8793, I/A 23 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- AUTOGRUAS ELGASA SL
- HIDORE SL
- Montenegro Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 183, S 8, H C 8793, I/A 23 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-15
Empresa: RECICLAXES DO SAR SL
Apoderado
- Montenegro Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 188, S 8, H SC 46306, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-15
Empresa: GRUPO INVERSOR DE PADRON SL
Administrador Solidario
- Montenegro Gonzalez Santiago
- Mosquera Fragua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 73, S 8, H SC 41709, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- ELEVACIONES GALICIA SA
- GRUAS DONIZ SA
- Montenegro Gonzalez Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 71, S 8, H C 8793, I/A 14 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-15
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Presidente
- Montenegro Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 71, S 8, H C 8793, I/A 14 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-15
VER MAS ACTOS
Información de MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTENEGRO GONZALEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos