MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2019 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Solidario | 07/01/2016 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Mancomunado | 02/12/2014 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado | 21/02/2012 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Solidario | 18/01/2011 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado | 19/10/2009 | |
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montemayor Matamala Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 161, S 8, H V 86640, I/A 50 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Montemayor Matamala Maria Teresa
- Vivas Ballabriga Ignasi
- Vivas Ballabriga Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 129, S 8, H V 86640, I/A 39 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-46
Apoderado Solidario
- Montemayor Matamala Maria Teresa
- Pavon Hernandez Noriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 127, S 8, H V 86640, I/A 38 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Apoderado Mancomunado
- Correcher Salvador Carlos
- Montemayor Matamala Maria Teresa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 124, S 8, H V 86640, I/A 37 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-46
Apoderado
- Montemayor Matamala Maria Teresa
- Pavon Hernandez Noriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9026, L 6311, F 211, S 8, H V 86640, I/A 30 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-46
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pavon Gabriel
- Montemayor Matamala Maria Teresa
- Pavon Hernandez Noriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 101, S 8, H V 86640, I/A 24 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-46
Apoderado
- Montemayor Matamala Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 99, S 8, H V 86640, I/A 21 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-46
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Pavon Gabriel
- Montemayor Matamala Maria Teresa
- Pavon Hernandez Noriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 99, S 8, H V 86640, I/A 20 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-46
Apoderado
- Gonzalez Pavon Gabriel
- Montemayor Matamala Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 99, S 8, H V 86640, I/A 19 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-46
Información de MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA
Mostramos los datos de MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEMAYOR MATAMALA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos