MONTEJO MORENO AITOR
Informe ejecutivo de MONTEJO MORENO AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTEJO MORENO AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TXINUK BEERTOKI SL | Administrador Solidario | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE MONTEJO MORENO AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEJO MORENO AITOR
Empresa: BIZARRE CRAFT SL
Liquidador Mancomunado
- Montejo Moreno Aitor
- Zelaia Barturen Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 190, S 8, H BI 71967, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-48
Empresa: BIZARRE CRAFT SL
Administrador Mancomunado
- Montejo Moreno Aitor
- Zelaia Barturen Sabino
Liquidador Mancomunado
- Montejo Moreno Aitor
- Zelaia Barturen Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 190, S 8, H BI 71967, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-48
Empresa: BIZARRE CRAFT SL
Apoderado
- Montejo Moreno Aitor
- Zelaia Barturen Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 190, S 8, H BI 71967, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-48
Empresa: BIZARRE CRAFT SL
Administrador Mancomunado
- Montejo Moreno Aitor
- Zelaia Barturen Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 187, S 8, H BI 71967, I/A 1 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-48
Empresa: TXINUK BEERTOKI SL
Administrador Solidario
- Alonso Jimenez Jorge
- Montejo Moreno Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5742 , F 118, S 8, H BI 70902, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Información de MONTEJO MORENO AITOR
Mostramos los datos de MONTEJO MORENO AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEJO MORENO AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos