MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
Informe ejecutivo de MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE CA INNOVA SL | Apoderado | 09/02/2017 | 28/11/2023 |
MONTE CA INNOVA SL | Administrador Unico | 05/06/2013 | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
Empresa: MONTE CA INNOVA SL
Apoderado
- Monteforte Perez Carla Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 56, S 8, H GC 47027, I/A 4 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-35
Empresa: MONTE CA INNOVA SL
Apoderado
- Monteforte Perez Carla Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 55, S 8, H GC 47027, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-35
Empresa: MONTE CA INNOVA SL
Administrador Unico
- Monteforte Perez Carla Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 55, S 8, H GC 47027, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-35
Empresa: MONTE CA INNOVA SL
Administrador Unico
- Monteforte Perez Carla Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 55, S 8, H GC 47027, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-35
Información de MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA
Mostramos los datos de MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEFORTE PEREZ CARLA VANESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos