MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
Informe ejecutivo de MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUKSESS GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 26/03/2019 |
VINCULACIONES DE MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
Empresa: SUKSESS GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Monteagudo Sequeira Esther
- Rogla Badenes Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783, L 1344, F 124, S 8, H CS 41955, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-12
Administrador Unico
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37109 , F 123, S 8, H M 662379, I/A 4 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Empresa: FLORES Y DIMAS GRUPO SL
Administrador Unico
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37036 , F 159, S 8, H M 661591, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Unico
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37109 , F 123, S 8, H M 662379, I/A 3 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: FLORES Y DIMAS GRUPO SL
Administrador Unico
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37036 , F 159, S 8, H M 661591, I/A 3 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: INVERSIONES LLOMOSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Domingo De Pablo Carlos Javier
- Monteagudo Sequeira Esther
- Obama Abeso Isidoro
Consejero
- Domingo De Pablo Carlos Javier
- Monteagudo Sequeira Esther
- Obama Abeso Isidoro
Presidente
Secretario
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24581 , F 19, S 8, H M 442391, I/A 3 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: INVERSIONES LLOMOSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Domingo De Pablo Carlos Javier
- Monteagudo Sequeira Esther
- Obama Abeso Isidoro
Consejero
- Domingo De Pablo Carlos Javier
- Monteagudo Sequeira Esther
- Obama Abeso Isidoro
Presidente
Secretario
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24581 , F 19, S 8, H M 442391, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Empresa: INVERSIONES LLOMOSA SL
Administrador Solidario
- Llopis Diaz Carlos
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24581 , F 19, S 8, H M 442391, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Empresa: VIVIENDAS MONTECASTILLO SL
Administrador Mancomunado
- Monteagudo Sequeira Esther
- Rosillo Retamal Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 116, S 8, H AV 4981, I/A 3 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-05
Empresa: MARAES CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Consuegra Arranz Mariano
- Monteagudo Sequeira Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19243 , F 94, S 8, H M 336992, I/A 3 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Información de MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER
Mostramos los datos de MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEAGUDO SEQUEIRA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos