MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANADEROS LOS MOLONES SL | Administrador Mancomunado | 18/08/2023 | |
AVICULTURA MONTEAGUDO VILLALBA SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | |
CONSTRUCCIONES MONTEAGUDO MIRA SL | Socio Unico | 30/11/2015 | |
CONSTRUCCIONES MONTEAGUDO MIRA SL | Administrador Unico | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
Empresa: GANADEROS LOS MOLONES SL
Administrador Mancomunado
- Monteagudo Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 30, S 8, H CU 10358, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-16
Empresa: AVICULTURA MONTEAGUDO VILLALBA SL
Administrador Unico
- Monteagudo Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 208, S 8, H CU 11552, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-16
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTEAGUDO MIRA SL
Administrador Unico
- Monteagudo Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 197, S 8, H CU 10248, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-16
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTEAGUDO MIRA SL
Socio Único
- Monteagudo Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 197, S 8, H CU 10248, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-16
Empresa: RESIDENCIAL ILAEM SL
Apoderado
- Monteagudo Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40780 , F 81, S 8, H B 374859, I/A 4 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Información de MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO
Mostramos los datos de MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEAGUDO PEREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos